品牌婚礼美食学习法律理财美容运动
位置:首页 > 问答 > 100道常见简便运算及其答案有哪些?

100道常见简便运算及其答案有哪些?

时间:2022-03-06 08:10:13 作者:潘娇 183

1、56+31+24=(56+24)+31=80+31=111

2、615+475+125 =615+(475+125)=615+600=1215

3、125×bai64 =125×8×8=1000×8=8000

4、 89+101+111=101+(89+111)=101+200=301

5、24+127+476+573=(24+476)+(127+573)=500+700=1200

6、400-273-127=400-(273+127)=400-400=0

7、327+(96-127) =327-127+96=200+96=296

8、70×98=70×(100-2)=7000-140=6860

9、442-103-142=442-142-103=300-103=197

10、999+99+9=1000+100+10-3=1110-3=1107

11、67×5×2=67×(5×2) =67×10=670

12、25×(78×4)=25×4×78=100×78=7800

13、72×125=9×(8×125)=9×1000=9000

14、9000÷125÷8=9000÷(125×8)=9000÷1000=9

15、400÷25=400÷100×4=4×4=16

16、25×36=25×4×9=100×9=900

17、103×27=(100+3)×27=2700+81=2781

18、76×102=76×(100+2)=7600+152=7752

19、3600÷25÷4=3600÷(25×4)=3600÷100=36

20、99×35=(100-1)×35=3500-35=3465

21、(25+12)×4=25×4+12×4=100+48=148

22、56×27+27×44=(56+44)×27=100×27=2700

23、56×99+56=56×(99+1)=56×100=5600

24、125×25×8×4=125×8×(25×4)=1000×100=100000

25、25×32×125 =(25×4)×(8×125)=100×1000=100000

26、158+262+138 =158+(262+138)=158+400=558

27、375+219+381+225 =(375+225)+(219+381)=600+600=1200

28、5001-247-1021-232 =(5000+1)-(247+1021+232)=5000+1-1500=5000-1500+1=3501

29、(181+2564)+2719 =(181+2719)+2564 =2900+2564=5464

30、1378+44+114+242+222=(1378+222)+(44+114+242)=1600+400=2000

本文关键词:

相关文章

常识大全网分享有用的日常生活小技巧的网站

Copyright (C) 2022 All Rights Reserved.

桂ICP备12345678